潘建根 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 59 | 任职日期 | 2010-08-18 |
---|
职务 | 董事长 董事 总经理 |
---|
| 潘建根先生:1965年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,教授级高级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业;1989年留校于浙江大学从事科研和教学工作;1994年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事兼总经理;2003年创建杭州远方光电信息有限公司,任董事长兼总经理;现任本公司董事长、总经理、首席科学家,杭州远方长益投资有限公司执行董事,远方智慧科技有限公司执行董事兼总经理,杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理,美国美确公司董事,杭州和壹基因科技有限公司董事,杭州远方帮实极客企业管理有限公司董事及杭州懿成轩投资合伙企业(有限合伙)、杭州互益兼容股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州互益测投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州远方维尔新秀投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州远方慧益投资合伙企业(有限合伙)、杭州远维创科技发展合伙企业(有限合伙)、杭州远维合企业管理合伙企业(有限合伙)、杭州远维赢商务管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表。 |
陈聪 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2016-08-12 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 陈聪先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,博士,工程师。2011年7月至2015年4月任本公司检测校准中心主任;2015年5月起任杭州远方检测校准技术有限公司董事长兼总经理;2016年8月起任本公司董事现任本公司董事杭州远方检测校准技术有限公司董事长兼总经理。 |
郭志军 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-12-02 |
---|
职务 | 副总经理 董事 |
---|
| 郭志军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年生,本科,工程师。2001年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司;2003年加入远方有限,历任本公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中心总监,2015年12月起任本公司副总经理、2016年8月起任本公司董事,现任本公司董事兼副总经理,杭州远方仪器有限公司执行董事兼总经理、杭州远方电磁兼容技术有限公司总经理、杭州维尔电子科技有限公司执行董事兼总经理、安徽图朋科技有限公司董事兼总经理。 |
潘敏敏 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-15 |
---|
职务 | 董事 |
---|
| 潘敏敏女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。2000年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司;2003年加入本公司,历任本公司销售工程师、销售经理、客户中心总监;现任公司客户中心总经理。 |
周红锵 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-08-20 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 周红锵女士:1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业本科学历,获得法学硕士学位,副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居梦家纺股份有限公司(未上市)独立董事;2020年5月至今任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事;2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事,2022年7月至今任浙江远景体育用品股份有限公司(未上市)独立董事。 |
白剑 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-05-13 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 白剑先生:1967年生,中国国籍,无境外永久居留权,测试计量技术及仪器博士,精密工学博士后,教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙江大学光科系讲师、副教授;1998年10月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究;2000年10月至今先后任浙江大学光电学院副教授、教授;2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问;2020年8月至今任贝隆精密科技股份有限公司独立董事;2021年12月至今任安徽宿杭之光光电有限公司监事及首席科学家。 |
赵宇恒 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 博士 |
---|
年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-13 |
---|
职务 | 独立董事 |
---|
| 赵宇恒女士:1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,副教授,中国注册会计师。2007年7月至2016年11月曾任吉林大学教师;2013年1月至2020年10月曾任长春乾元众盈信息技术有限责任公司监事;2016年12月调入浙江财经大学任教;现任浙江财经大学研究生导师、浙江财经大学会计与经济发展研究院中国会计教育研究中心主任。 |
李倩 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
---|
年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-05-28 |
---|
职务 | 监事 监事会主席 |
---|
| 李倩女士:1983年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2007年毕业于东南大学物理专业,随即加入公司,历任公司光电科学研究所所长助理、副所长;2010年8月18日起任公司监事会主席,2019年8月20日届满离任第三届监事会主席;2020年5月7日起任本公司第四届监事会主席;现任本公司第四届监事会主席、研发中心光电研究所副所长。 |
罗微娜 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 48 | 任职日期 | 2016-08-12 |
---|
职务 | 监事 |
---|
| 罗微娜女士:中国国籍,无境外永久居留权,1976年生,会计专业,本科学历。1998年2月加入远方仪器2003年加入本公司,2016年8月起任本公司监事;现任本公司监事,杭州远方仪器有限公司监事,远方谱色科技有限公司监事,杭州远方检测校准技术有限公司董事,杭州远方电磁兼容技术有限公司 |
舒诗灿 |
---|
性别 | 男 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 40 | 任职日期 | 2017-11-30 |
---|
职务 | 职工监事 |
---|
| 舒诗灿先生,中国国籍,无境外永久居留权,1984年生,本科学历。2010年3月加入杭州远方光电信息股份有限公司,一直从事销售相关工作;2017年11月起任本公司职工代表监事。 |
张晓跃 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-11-21 |
---|
职务 | 董事会秘书 副总经理 审计总监 |
---|
| 张晓跃女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。2009年4月至2016年4月任本公司财务经理;2016年4月至2021年1月任本公司财务总监;2018年11月起任本公司董事会秘书;现任本公司董事会秘书、副总经理兼审计总监,杭州互益投资管理有限公司执行董事兼总经理,苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事、远方智慧科技有限公司监事。 |
宋孟 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-01-13 |
---|
职务 | 财务总监 |
---|
| 宋孟女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年出生,本科学历,中级会计师。2010年10月加入本公司历任会计主管、财务经理;现任浙江维尔科技有限公司监事、杭州和壹基因科技有限公司监事,新任本公司财务总监。 |
夏奇芳 |
---|
性别 | 女 | 学历 | 本科 |
---|
年龄 | 38 | 任职日期 | 2016-08-23 |
---|
职务 | 证券事务代表 |
---|
| 夏奇芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1986年出生,本科学历。曾任职于杭州远方光电信息股份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司,2016年8月起任本公司证券事务代表;现任本公司证券事务代表,杭州远方互益投资管理有限公司监事。夏奇芳女士持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |